1902.12.09 - 1974.01.24
1943.06.07 炮兵少将
1955.08.08 炮兵中将
1945.09.00 - 1946.05.00 乌拉尔军区炮兵司令
1946.05.00 - 1950.06.00 远东军区炮兵司令
1950.06.00 - 1951.09.00 在高等军事学院学习
1951.09.00 - 1955.06.00 北高加索军区炮兵司令
1955.06.00 - 1961.04.00 外高加索军区炮兵司令
1961.04.00 - 1961.06.00 在国防部人事总局协助工作
1961.06.00 - 1962.06.00 伏龙芝军事学院火箭兵和炮兵作战实践教研室主任
1962.06.00 - 1963.05.00 苏联驻民主德国军事顾问
1963.05.00 退役