1910.11.05 - 1983.08.29
1944.03.29 炮兵少将
1958.02.18 炮兵中将
1946.05.00 - 1946.08.00 因故被免职
1946.08.00 - 1946.10.00 高射炮兵第52师师长
1946.10.00 - 1948.12.00 在高等军事学院学习
1948.12.00 - 1949.05.00 武装力量总参谋部作战总局作战局防空军处副处长
1949.05.00 - 1949.06.00 在武装力量部人事总局协助工作
1949.06.00 - 1953.12.00 外贝加尔防空区司令
1953.12.00 - 1954.06.00 武装力量总监察部防空军高射炮兵和特别部队副监察长
1954.06.00 - 1955.03.00 武装力量总监察部防空军高射炮兵和特别部队监察长
1955.03.00 - 1958.10.00 武装力量总监察部防空军高射炮兵监察长
1958.10.00 - 1963.04.00 武装力量总监察部防空军高射炮兵和防空导弹部队监察长
1963.04.00 - 1971.11.30 武装力量总监察部防空军防空导弹部队监察长
1971.11.30 退役